Бообеков Бахтияр Таласович
ФИО: Бообеков Бахтияр Таласович
Город: Бишкек
Дата рождения: 28 сентября 1986 года
Пол: Мужской
Семейное положение: Женат, четверо детей
ОПЫТ РАБОТЫ:
03.02.2022 - настоящее время
Социальный фонд Кыргызской Республики
Руководитель Аппарата
01.06.2021 - 02.02.2022
Социальный фонд Кыргызской Республики
Управляющий делами
25.01.2019 - 31.05.2021
УДППКР
Помощник управляющего делами
2018-2019
Благотворительный фонд «Ас-Салам»
Советник президента
2015-2016
Социальный фонд Октябрьского района г. Бишкек
Ведущий специалист Юридического отдела
2013-2014
Каз Карго
Директор
2012
ГСИН при Правительстве КР
Контролер
2008-2011
ОсОО «Дордой Секьюрити»
(подробная информация о должностях и обязанностях)
ОБРАЗОВАНИЕ:
2020-2022
Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Ж.Абдрахманова
Магистр, Государственное и муниципальное управление
2011-2014
Кыргызская Государственная Юридическая Академия
Юриспруденция
2003-2008
КГНУ им. Жусупа Баласагына
География и экологический туризм
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Опытный пользователь ПК (сертификаты)
- Грамотная устная и письменная речь
- Знание языков: кыргызский (родной), русский (свободно), английский и турецкий (базовый)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
- Инспектор государственной гражданской службы 3-го класса
- Член совета директоров ОАО «Северэлектро» и ОАО «НЭСК»
- Почетный Президент Национальной Федерации Джиу-Джитсу Кыргызской Республики
- Награды и грамоты от различных государственных органов и учреждений